Hanes ariannol FAVERSHAM ASSISTANCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1025786
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.13k | £57.81k | £51.04k | £39.87k | £76.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.36k | £59.88k | £45.07k | £47.95k | £60.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £14.64k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.64k | £0 | £14.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.