RESTORMEL ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restormel Arts is a non building based arts charity and a company limited by guarantee. It generally covers mid Cornwall. The charity aims to promote and develop the arts for the benefit of all. It delivers community projects and music, theatre, film promotions in a variety of venues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 09 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MARKHAM WEBB | Cadeirydd | 03 June 2012 |
|
|
||||
Nicola Wood | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Valerie June Stanley | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Michael John Meer | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Susan Ann Brown | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER HOPE PEARS | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
ANDREW WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.11k | £533 | £8.44k | £11.49k | £4.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.80k | £790 | £8.40k | £11.27k | £5.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Mawrth 2022 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASOCIATION INCORPORATED 16 OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS IN SOCIETY FOR THE BENEFIT OF PERSONS RESIDING IN RESTORMEL
Maes buddion
RETORMEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Austell TIC
St. Austell Railway Station
ST. AUSTELL
Cornwall
PL25 4LA
- Ffôn:
- 07865072744
- E-bost:
- enquiries@restormelarts.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window