ymddiriedolwyr RESTORMEL ARTS
Rhif yr elusen: 1025837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MARKHAM WEBB | Cadeirydd | 03 June 2012 |
|
|
||||
Nicola Wood | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Valerie June Stanley | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Michael John Meer | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Susan Ann Brown | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER HOPE PEARS | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
ANDREW WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.