Hanes ariannol HEADWAY - THE BRAIN INJURY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1025852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.98m | £5.05m | £4.55m | £4.93m | £5.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.93m | £5.02m | £4.30m | £3.89m | £4.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.07k | £223.64k | £3.49m | £823.12k | £292.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £1.27m | £1.10m | £812.16k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.66m | £2.76m | £1.28m | £2.33m | £3.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £958.96k | £871.22k | £963.35k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.73k | £51.62k | £82.71k | £37.34k | £42.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.58k | £1.23m | £788.09k | £58.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £168.84k | £119.07k | £406.64k | £190.30k | £533.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.48m | £2.52m | £2.09m | £1.72m | £2.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.45m | £2.50m | £2.21m | £2.18m | £2.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.91k | £34.44k | £1.38k | £29.13k | £31.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.45k | £6.78k | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.