Ymddiriedolwyr TEYNHAM COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1025917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Victoria Bilton Cadeirydd 25 March 2021
Dim ar gofnod
Samantha Meader Ymddiriedolwr 02 April 2025
Dim ar gofnod
Miranda Stratton Ymddiriedolwr 02 April 2025
Dim ar gofnod
Kirsty Stevens Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Poppy Fossey Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Torrin Murphy Ymddiriedolwr 27 March 2024
Dim ar gofnod
Katherine Brown Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
Marta Parker Ymddiriedolwr 29 March 2023
Dim ar gofnod
Lauren Samworth Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod
Lisa Owens Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod