OAK TREE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
support for Northern Pakistan earthquake area in partnership with Midlands International Muslim Relief with special camps doing cataract operations for free ( did 197 this year(. Also supporting trelawny area of Jamaica in partnership with the charity TORA. Provided medical relief to Gaza hospital. Supplied tents direct to Haiti. Provided water wells and seed growing project in Niger with ADRA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Walsall
- Haiti
- India
- Jamaica
- Nepal
- Niger
- Pakistan
- Somalia
- Syria
- Tiriogaethau Palesteina
- Y Swdan
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 14 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR IAN CHARLES ROBERTSON | Cadeirydd |
|
||||||
MOHAMMED ASLAM | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|||||
kATHRYN MATVIECHUK | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
AMY MIDDLEMIST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIDGET ANNE ROBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.70k | £0 | £24.00k | £30.00k | £19.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.38k | £0 | £22.00k | £25.50k | £17.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 AUGUST 1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 9TH SEPTEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS (IN PARTICULAR INFANTS, CHILDREN, YOUNG PERSONS AND THEIR GUARDIANS) WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AS A RESULT OF LOCAL, NATIONAL OR INTERNATIONAL EVENTS OR BY REASON OF THEIR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES. TO PROMOTE AND PROVIDE MEDICAL AID ASSISTANCE AND FACILITIES FOR THOSE IN ILL HEALTH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
87 BELVIDERE ROAD
WALSALL
WS1 3AU
- Ffôn:
- 01922634642
- E-bost:
- robertsonic@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
oaktreetrust.blogspot.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window