ymddiriedolwyr RUDYARD KIPLING PARENT/TEACHER/FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1026027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Pattenden | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Claire Withams | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Kayleigh Poole | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Euan Hanington | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Lisa Shaw | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Katharine Wickenden | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Julia Crimp | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Eleanor Stewart | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Bobby Stewart | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Ella Hards | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Louise Wickenden | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|||||
Anik McCarthy | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
||||
Sarah Kirby | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||
Nicola White | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.