STURMINSTER MARSHALL PRESCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School facility for children in the Sturminster Marshall area for children age 1 to 4 years 11 months, especially those expected to attend Sturminster Marshall First School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £79,265 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 14 Medi 1993: Cofrestrwyd
- STURMINSTER MARSHALL PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
- STURMINSTER MARSHALL PLAYGROUP AND TODDLER GROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien Watt | Cadeirydd | 05 October 2016 |
|
|
||||
Emily Beaves | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Julia Howard | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Rebecca Cox | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Matthew Bullock | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Jan Ladbrook | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Nina Charman | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.33k | £87.34k | £72.08k | £83.85k | £115.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.89k | £86.55k | £68.56k | £72.79k | £92.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £56.13k | £79.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 152 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DOPTED 23 FEBRUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN BELOW STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHIDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STURMINSTER MARSHALL PRE SCHOOL
Rear Of 78
High Street
Sturminster Marshall
WIMBORNE
Dorset
- Ffôn:
- 01258858395
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window