Dogfen lywodraethu ADVANCE: THE INSTITUTE FOR THE SCOTSON TECHNIQUE
Rhif yr elusen: 1026049
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST AS AMENDED BY DEED DATED 20/07/1993 AS AMENDED BY DEED DATED 19/05/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 30/03/1997 AS AMENDED BY DEED DATED 06/12/1999 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22/05/2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/05/2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30/09/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AMONGST BRAIN DAMAGED CHILDREN AND YOUNG PERSONS UNDER 25 YEARS OF AGE AND, IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, PERSONS AGED 25 YEARS AND OVER
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.