Hanes ariannol LOCKING PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1026087
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.56k £131.86k £130.30k £168.30k £235.57k
Cyfanswm gwariant £107.75k £126.30k £117.33k £156.91k £216.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £51.52k £93.63k £100.12k £132.36k £190.78k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.65k N/A N/A