ROBERT MAURICE PURNELL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY: 1. PROMOTION OF SOLO AND COMPOSITE GROUP MUSIC 2. REWARD OUTSTANDING MUSICAL PERFORMANCE AT NORTON HILL SCHOOL DIVIDED INTO TEN SPECIFIC CATEGORIES AS SET OUT IN THE TRUST DEED
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alun John Williams | Cadeirydd | 03 January 2013 |
|
|
||||
Elaine Selby | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Cathie Evans | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Jonathan David Wood | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Jessica May Rees | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.48k | £2.64k | £2.25k | £1.52k | £1.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25k | £2.40k | £115 | £1.94k | £2.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY (1) THE PROMOTION OF SOLO AND COMPOSITE GROUP MUSIC. (2) TO REWARD OUTSTANDING MUSICAL PERFORMANCE AT THE NORTON HILL SCHOOL.
Maes buddion
MIDSOMER NORTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Norton Hill School
Charlton Lane
Misdomer Norton
BA3 4AD
- Ffôn:
- 01761412557
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window