Hanes ariannol POCHIN SCHOOL BARKBY PARENT TEACHERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1026154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.34k £11.86k £13.50k £11.64k £9.80k
Cyfanswm gwariant £5.45k £13.29k £7.17k £12.02k £10.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 N/A N/A N/A