Hanes ariannol DACORUM HERITAGE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1026161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.57k | £82.68k | £69.23k | £72.16k | £67.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.91k | £82.55k | £57.03k | £87.24k | £76.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.00k | £58.00k | £58.00k | £58.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £3.00k | N/A | N/A | £60.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.