Hanes ariannol LONGDON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1026177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.03k £3.53k £2.32k £5.19k £15.30k
Cyfanswm gwariant £4.07k £2.48k £3.53k £10.96k £14.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.50k N/A N/A N/A £1.53k