Hanes ariannol GURU NANAK SATSANG SABHA (KARMSAR) UK

Rhif yr elusen: 1026179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £677.36k £318.88k £525.35k £596.23k £547.40k
Cyfanswm gwariant £707.16k £445.67k £484.50k £594.91k £596.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.53k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £677.36k N/A £511.72k £590.73k £547.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £5.50k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £1.47k £0 £25
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A £12.16k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £288.90k N/A £12.00k £0 £13.20k
Gwariant - Ar godi arian £418.25k N/A £362.79k £207.96k £162.13k
Gwariant - Llywodraethu £34.36k N/A £12.00k £0 £13.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £58.46k £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £109.71k £386.95k £421.46k