Hanes ariannol THREE BEARS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1026190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.69k | £99.62k | £102.29k | £120.51k | £125.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.70k | £120.73k | £115.17k | £120.71k | £132.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.17k | £88.15k | £86.50k | £102.13k | £98.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.58k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.