THREE BEARS PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer pre-school sessional care for children from 2 1/2 years old. We are committed to excellence in providing quality care and to facilitate pre-school learning through play.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £143,604 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 22 Medi 1993: Cofrestrwyd
- KESGRAVE THREE BEARS PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Horsfield | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|||||
Amy Rose Furniss | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Chandra Simone Dickins | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Sophie Tree | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Lauren Collier | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Jessica Allen | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Charlotte Garnham | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Carly Goodall | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.62k | £102.29k | £120.51k | £125.49k | £172.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.73k | £115.17k | £120.71k | £132.59k | £158.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.15k | £86.50k | £102.13k | £98.73k | £143.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.58k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 6 MARCH 1992 AS AMENDED 10 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
IN PRACTICE KESGRAVE (SUFFOLK) AND SURROUNDING VILLAGES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THREE BEARS PLAYGROUP
WILKINSON DRIVE
KESGRAVE
IPSWICH
IP5 2ES
- Ffôn:
- 01473635255
- E-bost:
- 3bearskesgrave@gmail.com
- Gwefan:
-
threebearsplaygroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window