Ymddiriedolwyr FOLLIFOOT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1026219
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Stephen Tharby | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Nigel Martin MacDermid | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Mary Selka | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Julie Ingle | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
SALLY PATRICIA KEENAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
Anne Dewsnip | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.