Hanes ariannol CHRIST CHURCH PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1026265
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £74.02k £67.71k £67.79k £77.59k £88.57k
Cyfanswm gwariant £62.04k £74.32k £70.71k £63.14k £66.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0