Hanes ariannol HIGH LITTLETON PRE-SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1026266
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £88.79k £99.00k £99.26k £110.68k £88.27k
Cyfanswm gwariant £81.15k £97.00k £95.70k £111.51k £114.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £80.58k £88.89k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £73.60k £73.00k N/A N/A N/A