HIGH LITTLETON PRE-SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1026266
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education/Training Children/Young People Provides Services (eg care/counselling)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022

Cyfanswm incwm: £88,267
Cyfanswm gwariant: £114,888

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mehefin 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1037250 Farmborough Pre-school
  • 23 Mehefin 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1025259 CLUTTON PLAYGROUP
  • 22 Medi 1993: Cofrestrwyd
  • 23 Mehefin 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BO-PEEP PRE-SCHOOL HIGH LITTLETON (Enw gwaith)
  • BO-PEEP PLAYGROUP HIGH LITTLETON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £88.79k £99.00k £99.26k £110.68k £88.27k
Cyfanswm gwariant £81.15k £97.00k £95.70k £111.51k £114.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £80.58k £88.89k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £73.60k £73.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 19 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 19 Mai 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 10 Chwefror 2022 255 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 10 Chwefror 2022 255 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 05 Tachwedd 2020 158 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 05 Tachwedd 2020 158 diwrnod yn hwyr