SOCIETY FOR NAUTICAL RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society's core activities are to support and publish research into maritime areas by means of inter alia producing The Mariner's Mirror; supporting conferences; making an award for the best book published on maritime history in the previous year, delivering an annual lecture; developing the Society's website and administering the Save The Victory Fund and the Macpherson Fund.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1993: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alison Averil Telfer | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Captain Peter Henry King | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Catherine Elisabeth Cecilia Scheybeler | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Matthew Joseph Heaslip | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas John Ball | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr John David Davies | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Derek Victor Nudd | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Hannah Cunliffe | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Mark Alfred Barton | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||
Dr Claire Elaine Jowitt | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||
Dr Hannah Melissa Stockton | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Christopher John Brandon | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Paul Michael Bugden | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.19k | £198.27k | £305.42k | £218.86k | £238.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £534.73k | £119.28k | £228.50k | £294.12k | £135.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/08/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/06/2013 as amended on 12 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE RESEARCH INTO NAUTICAL ANTIQUITIES, INTO MATTERS RELATING TO SEAFARING AND SHIPBUILDING IN ALL AGES AND AMONG ALL NATIONS, INTO THE LANGUAGE AND CUSTOMS OF THE SEA AND INTO OTHER SUBJECTS OF NAUTICAL INTEREST, TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND OTHERWISE ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN SUCH SUBJECTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOORE KINGSTON SMITH & PARTNERS LTD
9 APPOLD STREET
LONDON
EC2A 2AP
- Ffôn:
- 02075664000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window