COMMUNITY COLLEGE ASSOCIATION (BISHOP'S CASTLE)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds to purchase equipment for Bishops Castle Community College, and to support curriculum evenings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Powys
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 27 Medi 1993: Cofrestrwyd
- 12 Ebrill 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £482 | £1.96k | £298 | £389 | £157 | |
|
Cyfanswm gwariant | £796 | £2.14k | £87 | £613 | £3.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2008 | 08 Chwefror 2011 | 526 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2007 | 04 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOVEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS/STUDENTS OF THE COLLEGE
Maes buddion
IN PRACTICE SOUTH SHROPSHIRE AND POWYS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window