ymddiriedolwyr RLUK (RESEARCH LIBRARIES UK)
Rhif yr elusen: 1026543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Masud Khokhar | Cadeirydd | 28 August 2018 |
|
|
||||
Dr Catherine Teresa Eagleton | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Edmund James Thomas Fay | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Kirsty Lingstadt | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Jane Louise Harvell | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Tracey Sandra Stanley | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Catherine Louise Price | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jeremy Charles Upton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Christine Anne Banks | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|||||
Diane Margaret Cutress | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Jillian Taylor-Roe | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.