Hanes ariannol JENIFFER AND JONATHAN HARRIS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1026591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 17/09/2022 | 17/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.00k | £40.00k | £71.25k | £40.00k | £40.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.20k | £39.32k | £57.00k | £33.45k | £26.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.