Hanes ariannol GORING AND WOODCOTE MEDICAL EQUIPMENT FUND

Rhif yr elusen: 1026592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.58k £1.78k £885 £1.10k £2.07k
Cyfanswm gwariant £2.09k £1.45k £1.80k £1.43k £1.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A