Ymddiriedolwyr CANTERBURY AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1026681

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Anna Gladman | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Jonathan Butchers | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Keith Howard Kolsteren | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Lawrence Frederick Stone | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
John Francis Wetherell | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Lourdes Arrow | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Robin Stuart Terry | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Trevor Peel | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Angela Mary Tippett | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
Keith Jon WATSON | Ymddiriedolwr | 29 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.