Hanes ariannol NATIONAL COUNCIL FOR THE TRAINING OF JOURNALISTS

Rhif yr elusen: 1026685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.34m £3.86m £7.69m £1.89m £1.96m
Cyfanswm gwariant £3.38m £3.14m £8.16m £2.19m £2.53m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £431.81k £2.73m £6.56m £530.78k £437.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £848.92k £1.04m £1.01m £1.08m £1.28m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £29.97k £19.39k £37.12k £126.50k £132.19k
Incwm - Arall £24.49k £69.21k £83.12k £146.31k £114.59k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.37m £3.12m £8.13m £2.17m £2.51m
Gwariant - Ar godi arian £11.46k £20.82k £26.30k £23.60k £26.98k
Gwariant - Llywodraethu £13.96k £12.88k £16.63k £20.58k £20.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.91m £1.40m £6.40m £199.56k £373.55k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.85k £0 £0 £0 £0