Ymddiriedolwyr NATIONAL COUNCIL FOR THE TRAINING OF JOURNALISTS
Rhif yr elusen: 1026685

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John McAndrew | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Alexander Martin | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Veronica Kan-Dapaah | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Susan Brooks | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Paul Sinker | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Mark Alford | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Michelle Alison Johnson | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Alan Edmunds | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Neil Patrick O'Brien | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Joanna Webster | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Toby Leon Granville | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Martin Wright | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
JOHN HAMILTON RYLEY | Ymddiriedolwr | 20 April 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.