Dogfen lywodraethu ST JOHN'S COLLEGE NOTTINGHAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1026706
Mae'r elusen yn ansolfent
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/06/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/02/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/02/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/01/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING PARTICULARLY IN DOCTRINAL AND PASTORAL THEOLOGY FOR CANDIDATES FOR HOLY ORDERS IN THE CHURCH OF ENGLAND OR CHURCHES IN COMMUNION THEREWITH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.