ymddiriedolwyr CENTRAL NOTTINGHAMSHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1026759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN DANVERS | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Lee Marriott | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Philip Beeston | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Ellie Hopkins | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
PAUL RICHARD MELLORS | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
STUART WILLIAM THORPE | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
DANIEL BOLSTRIDGE | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
HOLLY BARLOW | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
LAURA WILSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
JANICE CULLEY-OLIVER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
REBECCA CRAGG-DARROCH | Ymddiriedolwr | 06 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.