FIRST ILKLEY SEA SCOUTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of scout hut
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 06 Hydref 1993: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £413 | £554 | £886 | £1.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £609 | £901 | £881 | £1.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 19 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 18 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 10 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 30 Medi 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 4 JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVLOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL INTELLECTUAL SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window