Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL (TWICKENHAM)

Rhif yr elusen: 1026779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.49k £79.73k £103.22k £110.73k £118.90k
Cyfanswm gwariant £108.09k £93.07k £86.34k £110.65k £111.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A