Hanes ariannol JUMPSTART PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1026786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.91k £67.69k £87.14k £95.68k £86.22k
Cyfanswm gwariant £54.45k £72.81k £77.60k £89.56k £83.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A