Ymddiriedolwyr JUMPSTART PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1026786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shabana Mehmood Ymddiriedolwr 01 April 2024
Dim ar gofnod
Shabana Bhukari Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Tomas Plaskoicis Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Sophie Whitmore Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Amy McNally Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
Bilkis Allan Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod
Mark Mackrill Ymddiriedolwr 21 October 2014
Dim ar gofnod