ymddiriedolwyr GUTS
Rhif yr elusen: 1026791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAIN JOURDAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Anisha Patel | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
James Read | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Edward Wells | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Dena Dixon | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Andrea Scala | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Jayne White | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PHILL DAVIS | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|
||||
MATHEW SHARPE | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|
||||
PROF. TIM ROCKALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN FRENCH STEBBING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR STEPHEN PATRICK HALLORAN FRCPATH. | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.