Ymddiriedolwyr STONEBROOM PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1026865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anisha Eccleshare Cadeirydd 06 November 2017
Dim ar gofnod
Gemma Taylor Ymddiriedolwr 14 January 2025
Dim ar gofnod
Danielle Owen Ymddiriedolwr 13 January 2025
Dim ar gofnod
Ruth Spafford Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
Alice Kathrine Eyley-Jones Ymddiriedolwr 09 November 2021
Dim ar gofnod
HELENA LATHAM Ymddiriedolwr 06 November 2017
Dim ar gofnod