Hanes ariannol Tramshed Arts
Rhif yr elusen: 1026883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £679.92k | £625.00k | £526.83k | £631.97k | £471.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £689.40k | £695.71k | £486.92k | £585.60k | £612.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £29.90k | £30.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £230.90k | £168.03k | £172.98k | £292.65k | £83.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £399.51k | £434.26k | £32.00k | £404.38k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.38k | £13.88k | £3.59k | £26.69k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.04k | £176.86k | £133.74k | £200.90k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £357.49k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.63k | £658.86k | £454.23k | £551.51k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.77k | £36.85k | £32.69k | £34.09k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.35k | £0 | £8.93k | £9.08k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.