Hanes ariannol LITTLE SPROUTS PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1026912
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/08/2012 12/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £100.44k £110.52k £122.87k £172.25k £170.02k
Cyfanswm gwariant £86.93k £108.37k £111.29k £130.85k £138.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £161.79k £159.54k