Hanes ariannol MANOR FARM PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1026943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £194.42k | £216.43k | £192.15k | £150.22k | £158.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.91k | £206.92k | £185.95k | £156.25k | £179.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £115.84k | £113.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £137.27k | N/A | £5.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.