ymddiriedolwyr LITTLE ACORNS PRE-SCHOOL (LEIGH-ON-SEA)
Rhif yr elusen: 1026965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Read | Cadeirydd | 01 November 2019 |
|
|
||||
Charlotte Jenkins | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Jessica Joan Lucey-Wright | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Salina Ventress | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Emma Fettroll | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Chris Brettell | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Louise Murphy | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.