Ymddiriedolwyr THE SURREY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1026988

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Wagner | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Dorinda Brittle | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Christine Grove | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Jill Ann Arthur | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Robertson | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Janice Jenner | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Ann Thomas | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Jill Mulryan | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Angie Leach | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.