ymddiriedolwyr 1ST GODSTONE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1027024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John White | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Charles Beagley | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Katy Louise Austin | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Helen Anita Simmons | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Claire Purkis | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
||||
IRENE RAVENSCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK WILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULA RUTH QUINCEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.