LITTLE SNORING PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1027145
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Childcare provision and education for all children between the ages of 2 and a half and 5 years (during school term). Toddler and parent/carer group (weekly during school term).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2020

Cyfanswm incwm: £49,416
Cyfanswm gwariant: £52,691

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1192130 LITTLE SNORING PRE-SCHOOL
  • 20 Hydref 1993: Cofrestrwyd
  • 16 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LITTLE SNORING PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020
Cyfanswm Incwm Gros £59.02k £51.45k £50.07k £57.26k £49.42k
Cyfanswm gwariant £54.64k £41.60k £49.80k £43.23k £52.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 08 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 08 Mawrth 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2019 16 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2019 16 Rhagfyr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2018 23 Gorffennaf 2019 114 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2018 23 Gorffennaf 2019 114 diwrnod yn hwyr