ILKESTON LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1027203
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charity events throughout Ilkeston and local area. Events include the organisation and running of the Annual Ilkeston Carnival, Chocolate Easter Eggs and Xmas Santas raffled in local pubs, Market Stalls, Raffles at local Banqueting Suite on the run upto Xmas. Help given to local community of all ages.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2019

Cyfanswm incwm: £7,889
Cyfanswm gwariant: £10,149

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Hydref 1993: Cofrestrwyd
  • 18 Ionawr 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019
Cyfanswm Incwm Gros £7.68k £9.19k £7.58k £4.56k £7.89k
Cyfanswm gwariant £9.39k £10.59k £10.00k £3.79k £10.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2019 08 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 16 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2017 06 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2016 12 Ionawr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2016 Not Required