HIGH HAM PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enhance the development and education of children under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £98,870 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 20 Hydref 1993: Cofrestrwyd
- HIGH HAM PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Vigar | Cadeirydd | 22 October 2018 |
|
|
||||
Kimberley Sarah Huntley | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Tracey Robinson | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Amy Robertson | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Charlotte Bean | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Sarah Skeet | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Clare Vigar | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Rebecca Eve Peppard | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.72k | £126.62k | £111.02k | £140.88k | £152.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.59k | £117.40k | £113.56k | £144.60k | £136.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.68k | £88.10k | N/A | £92.88k | £98.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.75k | £55.23k | £3.42k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Hydref 2020 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 06 Hydref 2020 | 128 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
High Ham PreSchool
High Ham
LANGPORT
Somerset
TA10 9BY
- Ffôn:
- 01458259739
- E-bost:
- high_ham_preschool@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window