Hanes ariannol BRIXWORTH CENTRE PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1027332
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.49k | £81.75k | £103.45k | £89.12k | £108.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.56k | £89.31k | £96.36k | £99.68k | £98.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £61.32k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £53.55k | £82.53k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.