GRANGE PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1027343
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a Pre-School Playgroup for 2-5 year olds. We operate within the Grange Children?s Centre. We open 38 weeks of the year. We offer up to 5 daily sessions per child. We run sessions 5 mornings and 5 afternoons. We offer an indoor and outdoor learning experience and opportunities for parents/carers/children to come and engage with each other.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022

Cyfanswm incwm: £111,759
Cyfanswm gwariant: £129,589

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ealing

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 1993: Cofrestrwyd
  • 09 Awst 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 24 Ebrill 2012: Re-registered
  • 30 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GRANGE PRE-SCHOOL PLAYGROUP (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £127.81k £123.82k £140.11k £92.73k £111.76k
Cyfanswm gwariant £130.23k £134.89k £125.74k £150.17k £129.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 27 Mehefin 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Chwefror 2023 242 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Chwefror 2023 242 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 01 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 01 Mehefin 2020 Ar amser