Hanes ariannol SUTTON ON THE FOREST PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1027382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.30k £49.76k £73.11k £70.38k £81.43k
Cyfanswm gwariant £49.80k £45.89k £53.61k £58.33k £67.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £39.51k £37.20k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £50.32k £40.09k £48.49k