AYLESBURY MUSIC CENTRE PARENTS AND TEACHERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds to support musical activities at Aylesbury Music Centre. AMC provides musical education for schoolchildren in Buckinghamshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 20 Hydref 1993: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF AYLESBURY MUSIC CENTRE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Fiona Aldersea | Cadeirydd | 19 November 2016 |
|
|
||||
Karl Grexhammer | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Simon Hood | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Louis Stubbs | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Suna Erdem | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Duncan Purchase | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Johanna Powell | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Sam Bosompem | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Penny Hale | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Fay Hayhurst | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
Tom Horn | Ymddiriedolwr | 10 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64k | £2.52k | £1.51k | £2.13k | £543 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.28k | £2.26k | £17.12k | £1.77k | £1.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 313 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 679 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 679 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1044 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1044 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Gorffennaf 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Gorffennaf 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 18 SEPTEMBER 1993 AS AMENDED 5 NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE CENTRE
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE CENTRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Aylesbury Music Centre
Walton Road
Aylesbury
HP21 7ST
- Ffôn:
- 01494 216 066
- E-bost:
- famc.chair@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window